国家能源局成员名单智慧能源监控系统能源监测列表
1984.07—1987.03 机器产业部农机局质量监视处干部(其间:1984.07—1985.05江苏省无锡市油泵油嘴厂练习) 1989.11—1999.04 国度计委妙手艺财产开展司妙手艺财产化处主任科员(其间: 1995.03 —1998.12华中理工大学管文科学与工程专业在职进修,获办理学硕士学位) 2013.07—2014.02广西自治区北海市委常委,市当局副市长、党组副书记聪慧能源监控体系,市行政学院院长(兼) 2005.02--2016.07 中国石油化工团体公司党构成员兼中国石化
1984.07—1987.03 机器产业部农机局质量监视处干部(其间:1984.07—1985.05江苏省无锡市油泵油嘴厂练习)
1989.11—1999.04 国度计委妙手艺财产开展司妙手艺财产化处主任科员(其间: 1995.03 —1998.12华中理工大学管文科学与工程专业在职进修,获办理学硕士学位)
2013.07—2014.02广西自治区北海市委常委,市当局副市长、党组副书记聪慧能源监控体系,市行政学院院长(兼)
2005.02--2016.07 中国石油化工团体公司党构成员兼中国石化股分有限公司初级副总裁、施行董事(2009.05)(其间:2006.09--2011.03华东理工大学石油加工系化学工艺专业在职研讨生进修,获工学博士学位;2009.09--2010.01中心党校第27期中青年干部培训班进修;2007.06--2016.07兼任中石化(香港)有限公司董事长;2014.10--2016.07兼任中石化炼化工程(团体)股分有限公司董事长)
2016.07--2018.11 中国石油自然气团体公司(2017.12改名为中国石油自然气团体有限公司)董事、总司理、党组副书记兼中国石油自然气股分有限公司副董事长(2016.10)、总裁(2018.04)
主督工作:分担煤炭司、石油自然气司(国度石油储蓄办公室)、国际协作司、电力营业天分办理中间。
主督工作:分担电力司、核电司、电力宁静羁系司能源监测列表、中国核电开展中间、大坝宁静监察中间聪慧能源监控体系、电力牢靠性办理和工程质量监视中间。
曾担当平顶山姚孟发电有限义务公司总司理聪慧能源监控体系、中电电力检验工程有限公司总司理、中电投东北电力有限公司副总司理及山东核电有限公司副总司理、中国电力国际有限公司董事兼总司理。
2000.09--2003.04 中国石化股分有限公司上海高桥分公司司理,上海高桥石化公司副司理、党委委员(1998.07--2000.12华东理工大学化学工程专业在职进修,获工程硕士学位)
任志武,男,汉族,1963年3月诞生聪慧能源监控体系,河南辉县人,1984年7月参与事情,1984年5月参加中国共产党,办理学硕士。
2015.02—2015.03广西自治区北海市委副书记,市当局副市长、代市长能源监测列表、党组书记,市行政学院院长(兼),北海陆地财产科技园区办理委员会主任(兼)
2018.11-- 国度开展和变革委员会党构成员,国度能源局局长、党组书记(2019.12,国度能源委员会委员兼国度能源委员会办公室副主任)
2008.12—2013.03国度能源局政策法例司法例到处长(2006.09—2012.01中国石油大学北京化学科学与工程学院化学工程与手艺专业在职研讨生进修,获工学博士学位;2009.09—2012.07中心党校研讨生院法学实际专业在职研讨生进修)
章建华,男,汉族,1964年9月生,上海市人,1986年7月参与事情,1994年8月参加中国共产党,工学博士,传授级初级工程师。
2000.02--2000.09 中国石化股分有限公司上海高桥分公司副司理,上海高桥石化公司副司理、党委委员
林山青,男,汉族聪慧能源监控体系,1963年5月诞生,山东文登人,1985年7月参与事情,1988年3月参加中国共产党,大学学历,法学学士。
任京东,男,汉族,1971年8月诞生,山东安丘人,诞生地辽宁抚顺,1993年7月参与事情,1991年4月参加中国共产党,在职研讨生,工学博士。
1995.01—2003.08 国度经贸委经济运转局干部、副主任科员、主任科员(其间:1998.09—2001.06中国群众大学财务金融学院货泉银行学专业在职研讨生进修,获经济学硕士学位;2000.10—2001.01中心党校中心国度构造分校经贸委班进修)
2019.03—2019.06 国度能源局电力营业天分办理中间正司局长级干部(援藏任西藏自治区发改委党构成员、巡查员,自治区能源局局长)
2014.02—2015.02广西自治区北海市委常委,市当局副市长、党组副书记聪慧能源监控体系,市行政学院院长(兼),北海陆地财产科技园区办理委员会主任(兼)
2003.04--2003.06 中国石化股分有限公司副总裁兼炼油奇迹部主任,上海高桥分公司司理、党委委员
主督工作:分担综合司、市场羁系司、构造党委(人事司、巡查办)、各派出机构能源监测列表、信息中间、构造效劳中间、中国能源传媒团体有限公司。
2000.05—2000.10国度陆地局北海监测中间主任、党委副书记,中国海监北海总队直属队队长(兼),青岛环海陆地工程勘测研讨院副院长(兼)
2007.11—2008.12 国度能源指导小组办公室政策组处长(2007.03—2008.01挂职任湖南省邵阳市当局副秘书长、市开展变革委副主任)
2013.07—2019.03 国度能源局法制和体系体例变革司副巡查员(副司局级)(其间:2013.08—2015.07援藏任西藏自治区发改委党构成员,自治区能源办公室副主任;2015.07—2019.03援藏任西藏自治区发改委党构成员、副主任,自治区能源局局长)
1987.03—1988.06 国度经委农业局干部(其间:1987.07—1988.06参与中心国度构造讲师团赴福建支教)
- 标签:国家能源局成员名单
- 编辑:李松一
- 相关文章
-
新能源行业走势能源分类表中国能源报在线阅读分布式能源包括哪些
国家能源局近日发布的《〈关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案〉案例解读》第四、五章(下称《案例解读》)提出,推动退役风…
-
新能源汽车之家大全能源网站新能源汽车新闻
6月21日,中央第三十一指导组组长冯正霖带队到国家能源局召开联席会议并发表讲话,国家能源局党组、局长,局主题教育领导小组组长…
- 全国能源公司排名能源大数据 现状新能源车目录官网
- 国家能源主管部门新能源汽车补助新闻
- 能源转型是什么意思能源可视化管理系统
- 能源行业细分2023新能源汽车国家能源集团登录
- 新能源行业产业链十大储能公司国家能源局官网登录